湖北 李鸿忠 人大主任
26日,湖北省第十一届人民代表大会第四次会议选举结果产生。李鸿忠当选湖北省人大常委会主任,王国生当选湖北省人民政府省长。
李鸿忠
李鸿忠,男,汉族,1956年8月出生,山东昌乐人。1976年12月加入中国共产党,1975年8月参加工作,吉林大学历史系历史学专业毕业。大学学历。
李鸿忠同志主要经历:
1975年8月至1978年2月,辽宁省沈阳市苏家屯区知青;
1978年2月至1982年2月,吉林大学历史系历史学专业学习;
1982年2月至1984年8月,辽宁省沈阳市政府办公厅秘书处干部;
1984年8月至1985年4月,辽宁省沈阳市政府办公厅公文处理组副组长;
1985年4月至1985年6月,辽宁省委办公厅秘书;
1985年6月至1987年9月,电子工业部办公厅秘书(1986年7月明确为副处级);
1987年9月至1988年11月,电子工业部党组办公室副主任、秘书(正处级);
1988年11月至1995年12月,挂职任广东省惠州市副市长、党组成员(1991年10月,电子工业部定为副厅级);
1995年12月至1996年4月,广东省惠州市委副书记、代市长、党组书记;
1996年4月至2000年3月,广东省惠州市委副书记、市长、党组书记(其间:1996年9月至1997年7月在中央党校中青班学习);
2000年3月至2001年2月,广东省惠州市委书记;
2001年2月至2002年5月,广东省副省长、党组成员;
2002年5月至2003年1月,广东省委常委、副省长、党组成员;
2003年1月至2003年6月,广东省委常委、常务副省长、党组副书记;
2003年6月至2004年2月,广东省委常委,深圳市委副书记、代市长、党组书记;
2004年2月至2005年3月,广东省委常委,深圳市委副书记、市长、党组书记;
2005年3月至2005年6月,广东省委常委,深圳市委书记、市长、党组书记;
2005年6月至2007年11月,广东省委常委,深圳市委书记、市人大常委会主任、党组书记,深圳警备区党委第一书记;
2007年11月,湖北省委副书记;
2007年12月,湖北省委副书记、副省长、代省长。
2008年1月 当选为湖北省省长。
2008年1月31日 辞去深圳市人大常委会主任职务。
2010年12月 任湖北省委书记。
2011年2月 当选湖北省人大常委会主任
第十六届、第十七届中央候补委员。第十届全国人大代表。
(人民网资料 截至2011年2月)
|
版权声明: 凡本网注明 " 稿件来源:中原网 " 的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属郑州日报社和中原网所有。任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明 " 稿件来源:中原网 或 中原网-郑州日报 或 中原网-郑州晚报" ,并不得删除最初发表的报纸名称和作者署名。否则本网将依法追究侵权者的法律责任。 |
网友点击 | |
娱乐新闻 | 更多>> | |